Lo que es ser distraído.
Este humilde blog personal, de actualización diaria, según Google superó las 6 millones de visitas. Eso significa hoy más de un millón anuales y más de 120 mil mensuales.
Gracias muchachas y muchachos.
Eugenio Blanco | 14 de noviembre de 1955 - 25 de enero de 1957 | Pedro Aramburu | |
Roberto Verrier | 26 de enero de 1957 - 26 de marzo de 1957 | ||
Adalberto Krieger Vasena | 26 de marzo de 1957 - 01 de mayo de 1958 | ||
Emilio Donato del Carril | 17 de junio de 1958 - 24 de junio de 1959 | Arturo Frondizi | |
Álvaro Alsogaray | 25 de junio de 1959 - 26 de abril de 1961 | ||
Roberto Alemann | 26 de abril de 1961 - 12 de enero de 1962 | ||
Carlos A. Coll Benegas | 15 de enero de 1962 - 26 de marzo de 1962 | ||
Jorge Wehbe | 26 de marzo de 1962 - 6 de abril de 1962 | ||
29 de marzo de 1962 - 6 de abril de 1962 | José María Guido | ||
Federico Pinedo | 6 de abril de 1962 - 25 de abril de 1962 | ||
Álvaro Alsogaray | 30 de junio de 1962 - 10 de diciembre de 1962 | ||
Eustaquio Méndez Delfino | 10 de diciembre de 1962 - 13 de mayo de 1963 | ||
José Alfredo Martínez de Hoz | 21 de mayo de 1963 - 12 de octubre de 1963 | ||
Eugenio Blanco | 12 de octubre de 1963 - 05 de agosto de 1964 | Arturo Umberto Illia | |
Juan Carlos Pugliese | 19 de agosto de 1964 - 28 de junio de 1966 | ||
Jorge Salimei | 04 de octubre de 1966 - 03 de enero de 1967 | Juan Carlos Onganía | |
Adalbert Krieger Vasena | 03 de enero de 1967 - 11 de junio de 1969 | ||
José Dagnino Pastore | 11 de junio de 1969 - 17 de junio de 1970 | ||
Carlos Moyano Llerena | 18 de junio de 1970 - 15 de octubre de 1970 | Roberto Marcelo Levingston | |
Aldo Ferrer | 26 de octubre de 1970 - 28 de mayo de 1971 | ||
Juan A. Quilici | 1 de junio de 1971 - 11 de octubre de 1971 | Alejandro Agustín Lanusse | |
Cayetano Antonio Licciardo | 11 de octubre de 1971 - 13 de octubre de 1972 | ||
Jorge Wehbe | 13 de octubre de 1972 - 25 de mayo de 1973 | ||
José Ber Gelbard | 25 de mayo de 1973 - 13 de julio de 1973 | Héctor José Cámpora | |
13 de julio de 1973 - 12 de octubre de 1973 | Raúl Lastiri | ||
12 de octubre de 1973 - 1 de julio de 1974 | Juan Domingo Perón | ||
1 de julio de 1974 - 21 de octubre de 1974 | María Estela Martínez de Perón | ||
Alfredo Gómez Morales | 21 de octubre de 1974 - 2 de junio de 1975 | ||
Celestino Rodrigo | 2 de junio de 1975 - 17 de julio de 1975 | ||
Ernesto Corvalán Nanclares | 17 de julio de 1975 - 22 de julio de 1975 | ||
Pedro José Bonanni | 22 de julio de 1975 - 11 de agosto de 1975 | ||
Ernesto Corvalán Nanclares | 11 de agosto de 1975 - 14 de agosto de 1975 | ||
Antonio Cafiero | 14 de agosto de 1975 - 3 de febrero de 1976 | ||
Emilio Mondelli | 3 de febrero de 1976 - 24 de marzo de 1976 | ||
Joaquín de las Heras | 24 de marzo de 1976 - 29 de marzo de 1976 | Junta Militar | |
José Alfredo Martínez de Hoz | 29 de marzo de 1976 - 31 de marzo de 1981 | Jorge Rafael Videla | |
Lorenzo Sigaut | 1 de abril de 1981 - 20 de diciembre de 1981 | Roberto Viola | |
Roberto Alemann | 22 de diciembre de 1981 - 30 de junio de 1982 | Leopoldo Fortunato Galtieri | |
José María Dagnino Pastore | 2 de julio de 1982 - 24 de agosto de 1982 | Reynaldo Bignone | |
Jorge Wehbe | 25 de agosto de 1982 - 9 de diciembre de 1983 | ||
Bernardo Grinspun | 10 de diciembre de 1983 - 18 de febrero de 1985 | Raúl Ricardo Alfonsín | |
Juan Vital Sourrouille | 19 de febrero de 1985 - 31 de marzo de 1989 | ||
Juan Carlos Pugliese | 31 de marzo de 1989 - 14 de mayo de 1989 | ||
Jesús Rodríguez | 14 de mayo de 1989 - 8 de julio de 1989 | ||
Miguel Roig | 9 de julio de 1989 - 14 de julio de 1989 | Carlos Saúl Menem | |
Néstor Mario Rapanelli | 18 de julio de 1989 - 18 de diciembre de 1989 | ||
Antonio Erman González | 19 de diciembre de 1989 - 4 de febrero de 1991 | ||
Domingo Cavallo | 1 de marzo de 1991 - 6 de agosto de 1996 | ||
Roque Fernández | 6 de agosto de 1996 - 10 de diciembre de 1999 | ||
José Luis Machinea | 10 de diciembre de 1999 - 2 de marzo de 2001 | Fernando de la Rúa | |
Ricardo López Murphy | 5 de marzo de 2001 - 19 de marzo de 2001 | ||
Domingo Cavallo | 20 de marzo de 2001 - 20 de diciembre de 2001 | ||
Jorge Capitanich | 21 de diciembre de 2001 - 23 de diciembre de 2001 | Ramón Puerta | |
Rodolfo Frigeri | 23 de diciembre de 2001 - 30 de diciembre de 2001 | Adolfo Rodríguez Saa | |
Jorge Remes Lenicov | 3 de enero de 2002 - 27 de abril de 2002 | Eduardo Duhalde | |
Roberto Lavagna | 27 de abril de 2002 - 25 de mayo de 2003 | ||
25 de mayo de 2003 - 27 de noviembre de 2005 | Néstor Kirchner | ||
Felisa Miceli | 28 de noviembre de 2005 - 16 de julio de 2007 | ||
Miguel Gustavo Peirano | 17 de julio de 2007 - 10 de diciembre de 2007 | ||
Martín Lousteau | 10 de diciembre de 2007 - 24 de abril de 2008 | Cristina Fernández de Kirchner | |
Carlos Rafael Fernández | 25 de abril de 2008 - 7 de julio de 2009 | ||
Amado Boudou | 7 de julio de 2009 - 10 de diciembre de 2011 | ||
Hernán Lorenzino | 10 de diciembre de 2011 - 20 de noviembre de 2013 | ||
Axel Kicillof | 20 de noviembre de 2013 - 10 de diciembre de 2015 | ||
Alfonso Prat-Gay | 10 de diciembre de 2015 - en el cargo | Mauricio Macri |